Kristian Tunaj
domicilié à Trimbach, de Trimbach Mandats actifs: Solartechnik Mittelland GmbH, ME Elektroinstallationen GmbH Connecté à: Bernhard Tunaj, Bernhard Tunaj Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kristian Tunaj" à jour.Vous suivez maintenant "Kristian Tunaj".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kristian Tunaj" à jour.Vous suivez maintenant "Kristian Tunaj".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kristian Tunaj
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kristian Tunaj
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Kristian Tunaj
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kristian Tunaj
Numéro de publication: HR02-1005908703, Registre du commerce Soleure, (241)
Solartechnik Mittelland GmbH, in Trimbach, CHE-145.186.870, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osmani, Shpend, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tunaj, Kristian, von Trimbach, in Trimbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tunaj, Bernhard, von Trimbach, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005867378, Registre du commerce Zurich, (20)
Mittelland Elektro GmbH, bisher in Trimbach, CHE-263.977.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889577).
Statutenänderung:
28.09.2023.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Schlachthofstrasse 8, 8406 Winterthur.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tunaj, Kristian, von Trimbach, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolonja, Astrit, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005611947, Registre du commerce Soleure, (241)
Solartechnik Mittelland GmbH, in Trimbach, CHE-145.186.870, Holdermattstrasse 4, 4632 Trimbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2022.
Zweck:
Beratung, Bau und Einbau von und Handel mit Solar- und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und anderen Heizsystemen sowie Anlagen zur Stromerzeugung. Erbringt in diesem Sektor zudem Organisations- und Planungsdienstleistungen sowie Arbeiten aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 17.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Osmani, Shpend, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tunaj, Bernhard, von Trimbach, in Trimbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tunaj, Kristian, von Trimbach, in Trimbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.