Lajos Zsolt Tscheligi
domicilié à Zürich, de Lumnezia Mandats actifs: Kanzlei Club GmbH Connecté à: Konrad Emanuel Frei, Fabian Thomas Müller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lajos Zsolt Tscheligi" à jour.Vous suivez maintenant "Lajos Zsolt Tscheligi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lajos Zsolt Tscheligi" à jour.Vous suivez maintenant "Lajos Zsolt Tscheligi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lajos Zsolt Tscheligi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lajos Zsolt Tscheligi
Exploiter des discothèques
Exploiter des discothèques
Personnes privées avec le nom Lajos Zsolt Tscheligi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lajos Zsolt Tscheligi
Numéro de publication: HR02-1005883800, Registre du commerce Zurich, (20)
Acid GmbH, in Zürich, CHE-221.843.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Konrad Emanuel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tscheligi, Lajos Zsolt, von Lumnezia, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chantzara, Christina, griechische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lopardo, Sheila, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005392851, Registre du commerce Zurich, (20)
Kanzlei Club GmbH, in Zürich, CHE-484.688.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, S.0, Publ. 2670233).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Fabian Thomas, von Embrach, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wädenswil, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frei, Konrad Emanuel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tscheligi, Lajos Zsolt, von Lumnezia, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005331529, Registre du commerce Zurich, (20)
Seebähnli AG, in Zürich, CHE-390.434.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3912771).
Firma neu:
Seebähnli AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.09.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 21.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti Vetterli, Sebastian, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscheligi, Lajos Zsolt, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Susanne, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.