Hanspeter Tschannen
domicilié à Dozwil, de Radelfingen Mandats actifs: MICROSHIELD AG, NaBalance GmbH et plus Connecté à: Harry Weder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Tschannen" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Tschannen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Tschannen" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Tschannen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hanspeter Tschannen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hanspeter Tschannen
Etudes techniques, physiques et chimiques
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des etablissements généraux de santé
Etudes techniques, physiques et chimiques
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Hanspeter Tschannen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hanspeter Tschannen
Numéro de publication: 3189617, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Mörigen, in Mörigen, CHE-100.533.165, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, Publ. 5474984).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Mörigen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.08.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villard, Hans Peter, von Sauge, in Mörigen, Mitglied, Sekretär und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vauffelin, Mitglied, Sekretär, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschannen, Hanspeter, von Wohlen bei Bern, in Mörigen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Hurni, Hans, von Sutz-Lattrigen, in Mörigen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Numéro de publication: 6965182, Registre du commerce Grisons, (350)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 4'497 vom 05.11.2012. Mobile Office Solution GmbH in Liquidation, in Davos, CH-350.4.001.850-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922714).
Statutenänderung:
29.11.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Hanspeter, von Zürich, in Davos, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauer, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelde-Echterdingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Schubert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Möglingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Numéro de publication: 6922714, Registre du commerce Grisons, (350)
Mobile Office Solution GmbH, in Davos, CH-350.4.001.850-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 11, Publ. 5606710).
Firma neu:
Mobile Office Solution GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rostetter, Andrea, von Ferrera, in Mörschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Schubert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Möglingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauer, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelde-Echterdingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschannen, Hanspeter, von Zürich, in Davos, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].