Marcel Josef Truttmann
domicilié à Seelisberg, de Seelisberg Mandats actifs: Truttmann Holzprofis Emmetten AG, Truttmann Holzprofis GmbH et plus Connecté à: Bruno Pius Truttmann, Bruno Pius Truttmann, Marlies Truttmann-Christen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Josef Truttmann" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Josef Truttmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Josef Truttmann" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Josef Truttmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Josef Truttmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Josef Truttmann
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Autres travaux de construction
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Marcel Josef Truttmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Josef Truttmann
Numéro de publication: HR02-1004552050, Registre du commerce Nidwald, (150)
Ludwig Näpflin AG, in Emmetten, CHE-106.923.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, Publ. 5087826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näpflin, Ludwig, von Emmetten, in Emmetten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Näpflin, Heidi, von Emmetten, in Emmetten, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Marcel Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Truttmann, Bruno Pius, von Seelisberg, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4382797, Registre du commerce Uri, (120)
Truttmann Holzprofis GmbH, in Seelisberg, CHE-113.341.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, Publ. 5115336).
Statutenänderung:
19.07.2018. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Eduard, von Seelisberg, in Seelisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Marcel, von Seelisberg, in Seelisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Truttmann, Bruno Pius, von Seelisberg, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4354678, Registre du commerce Uri, (120)
Truttmann Transporte & Bauunternehmung AG, in Seelisberg, CH-120.3.000.780-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1995, S. 6802).
Domizil neu:
Dorfstrasse 1, 6377 Seelisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Robert, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Marcel, von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Truttmann-Christen, Marlies, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Moser-Truttmann, Manuela, von Seelisberg und Arni BE, in Seelisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.