Aline Lisa Trede
domicilié à Bern, de Basel Mandats actifs: Büro Albatros GmbH, Stiftung für den Schweizer Nachwuchs im Radsport et plus Connecté à: Anna De Quervain, Dimitri Philippe Rougy, Annekäthi Emmanuelle Wehrli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aline Lisa Trede" à jour.Vous suivez maintenant "Aline Lisa Trede".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aline Lisa Trede" à jour.Vous suivez maintenant "Aline Lisa Trede".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Aline Lisa Trede
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Aline Lisa Trede
Service concernant conseil aux entreprises
Services sportifs
Services de publicité
Service concernant conseil aux entreprises
Services sportifs
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Aline Lisa Trede
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Aline Lisa Trede
Numéro de publication: HR01-1005414119, Registre du commerce Zurich, (20)
Büro Albatros GmbH, in Zürich, CHE-473.272.341, Landenbergstrasse 10, 8037 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Kommunikation, Kampagnenplanung und -führung, Graphic Design sowie Projekt-Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Weiter kann sie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafterinnen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
de Quervain, Anna, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rougy, Dimitri Philippe, von Obergösgen, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Trede, Aline Lisa, von Basel, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wehrli, Annekäthi Emmanuelle, von Küttigen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004996623, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung für den Schweizer Nachwuchs im Radsport, in Grenchen, CHE-180.756.163, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trede, Aline, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004966941, Registre du commerce Soleure, (241)
Berichtigung des im SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1'004'965'097, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'810 vom 21.08.2020 Stiftung für den Schweizer Nachwuchs im Radsport, in Grenchen, CHE-180.756.163, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965097). Trede Aline wurde irrtümlich mit dem im SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020 publizierten TR-Eintrag 3810 vom 21.08.2020 neu eingetragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trede, Aline, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.