Anton Traxler
domicilié à Küsnacht, de Autriche Mandats actifs: ATROS AG, Schönbrunn Immobilien Holding AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Traxler" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Traxler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Traxler" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Traxler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Traxler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Traxler
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Anton Traxler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Traxler
Numéro de publication: HR02-1005796481, Registre du commerce Zurich, (20)
Franziskanische Gassenarbeit, in Zürich, CHE-130.523.668, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547174).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Name neu:
Franziskanische Gassenarbeit - Zueflucht.
Zweck neu:
Der Verein ist gemeinnützig und dient vor allem Menschen in schwierigen Lebenssituationen, insbesondere den Menschen, die auf der Gasse anzutreffen sind. Er ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich am Geist der franziskanischen Spiritualität orientieren und einen respektvollen Umgang mit Mensch und Natur pflegen. Die Tätigkeit hat partnerschaftlich, transparent und professionell zu erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidiropoulos, Dominika, von Zufikon, in Zufikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traxler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McGhee, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005529758, Registre du commerce Zurich, (20)
Franziskanische Gassenarbeit, in Zürich, CHE-130.523.668, Verein (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Guido, von Balgach, in Schneisingen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freuler, Tobias, von Küsnacht (ZH), in Oberrieden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Hans Peter, von Kölliken, in Oberrieden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidiropoulos, Dominika, von Zufikon, in Zufikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Traxler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehl, Beno, von Balgach, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Stocker, Christian, von Wädenswil, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-364.794.870).
Numéro de publication: HR02-1004495385, Registre du commerce Nidwald, (150)
ATROS AG, in Hergiswil (NW), CHE-326.754.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Almasi, Andras Tamas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.