Paul Trachsel
domicilié à St. Antoni, de Thurnen Mandats actifs: Tierarztpraxis Trachsel GmbH Connecté à: Ursula Trachsel-Graeser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Trachsel" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Trachsel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Trachsel" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Trachsel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Trachsel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Trachsel
Vétérinaire
Vétérinaire
Personnes privées avec le nom Paul Trachsel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Trachsel
Numéro de publication: 3349166, Registre du commerce Jura, (670)
GEOMENS Sàrl, à Delémont, CH-670.4.003.015-3, Exploitation d'un bureau d'ingénieurs-géomètres. Société à responsabilité limitée (FOSC no 105 du 02.06.2005, p. 7, publ. 2863360).
Modification des statuts:
11.04.2006.
Personne et signature radiée:
Trachsel, Paul, de Frutigen, à Delémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Micaux, Ghislaine, de Welschenrohr, à Levoncourt (F), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Stadelmann, Germain, de Pleigne, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.--.
Numéro de publication: 3021144, Registre du commerce Zurich, (20)
Symphonisches Orchester Zürich, in Zürich, CH-020.6.900.476-0, Bezweckt, durch regelmässige Konzerte in Zürich und seiner weiteren Umgebung das kulturelle Leben zu bereichern, Verein (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2004, S. 22, Publ. 2552674).
Domizil neu:
Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Paul, von Zürich, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Daniel, von Lampenberg, in Bonstetten, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Eberle, Felix, von Zürich und Häggenschwil, in Kaiserstuhl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2501530, Registre du commerce Berne, (36)
Visana Beteiligungen AG, in Muri bei Bern, CH-160.3.000.705-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen jeder Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 19.03.2003, S. 3, Publ. 909510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Paul, von Rüeggisberg, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Peter Dr., von Oberrohrdorf, in Grüt (Gossau ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.