Marcel Thurnheer
domicilié à St. Margarethen TG, de Berneck Mandats actifs: Fried - Baum Haustierkrematorium GmbH Connecté à: Ursula Thurnheer-Gähwiler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Thurnheer" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Thurnheer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Thurnheer" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Thurnheer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Thurnheer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Thurnheer
Collecte, traitement et élimination des déchets
Collecte, traitement et élimination des déchets
Personnes privées avec le nom Marcel Thurnheer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Thurnheer
Numéro de publication: HR02-1004669212, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Fidan Service GmbH, bisher in Oberuzwil, CHE-115.249.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435980).
Statutenänderung:
26.06.2019.
Firma neu:
FriedBaum Tierkrematorium GmbH.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Langgreut 15, 9322 Egnach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die würdevolle Einäscherung und Bestattung von verstorbenen Haustieren sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie den Handel mit Gütern jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnheer, Marcel, von Berneck, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bergundthal, Werner, von Schüpfen, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Renato, von Auw, in Egnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3982637, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Thurnheer Bau- und Gartenservice GmbH, in Berneck, CHE-116.224.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 12, Publ. 5908484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnheer, Marcel, von Berneck, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Thurnheer, Brigitte, von Berneck, in Berneck, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Alfred, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6457776, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Fried - Baum Haustierkrematorium GmbH, in Münchwilen TG, CH-440.4.025.679-5, Fabrikwies 19, 9543 St. Margarethen TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die würdevolle Einäscherung und Bestattung von verstorbenen Haustieren sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen, wie Transport und Handel mit Gütern jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Thurnheer-Gähwiler, Ursula, von Berneck, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Thurnheer, Marcel, von Berneck, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.