Claude Thürler
domicilié à Vuadens, de Jaun Mandats actifs: MDT Maintenance, Dépannage, Technique S.A., Ensapp SA, Ensembles d'appareillage et plus Connecté à: Marc Nicolas Agnoli, Olivier Gapany, Christian Risse et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Thürler" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Thürler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Thürler" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Thürler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claude Thürler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claude Thürler
Autres travaux de construction
Fabrication d’autres appareils électriques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Approvisionnement en chaleur et en froid
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Fourniture de services informatiques
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Autres activités libérales
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Autres travaux de construction
Fabrication d’autres appareils électriques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Approvisionnement en chaleur et en froid
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Fourniture de services informatiques
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Autres activités libérales
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Claude Thürler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claude Thürler
Numéro de publication: HR02-1004984683, Registre du commerce Valais, (621)
INERA SA, à Fully, CHE-366.050.585, société anonyme (No. FOSC 210 du 30.10.2018, Publ. 1004487102).
Modification des statuts:
02.09.2020. 02.09.2020.
Nouveau capital-actions:
CHF 600'000.00 [précédemment: CHF 400'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 600'000.00 [précédemment: CHF 400'000.00].
Nouvelles actions:
6'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 4'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions. Statuts modifiés également sur des points non soumis à publication.
Inscription ou modification de personne(s):
Hirtzlin, Michel, de Porrentruy, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Thürler, Claude, de Jaun, à Vuadens, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3952857, Registre du commerce Valais, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 128 du 05.07.2017, Publ. 3625605).
Modification des statuts:
14.12.2017.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'194'740.00 [précédemment: CHF 1'075'270.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'194'740.00 [précédemment: CHF 1'075'270.00].
Nouvelles actions:
119'474 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts [précédemment: 107'527 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Thürler, Claude, de Jaun, à Vuadens, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sudan, Frédéric Alexandre, de Broc, à Bulle, administrateur, avec signature collective à deux;
Surer, Marc Antoine, de Romainmôtier-Envy, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2517933, Registre du commerce Valais, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 114 du 17.06.2014, Publ. 1558255).
Modification des statuts:
10.11.2015, 10.11.2015.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'075'270.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'075'270.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouvelles actions:
107'527 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 100'000 actions nominatives à CHF 10.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jan, Christian, de Corcelles-près-Payerne, à Lavigny, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettaz, Pierre-André, de Riddes, à Savièse, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Riddes];
Thürler, Claude, de Jaun, à Vuadens, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Gisiger, Dieter, de Selzach, à Gland, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].