Moritz Thommen
domicilié à Zürich, de Bubendorf Mandats actifs: UNIC CENTER AG Connecté à: Maya Leutert Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moritz Thommen" à jour.Vous suivez maintenant "Moritz Thommen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moritz Thommen" à jour.Vous suivez maintenant "Moritz Thommen".
|
|
Moritz Thommen
domicilié à Binningen, de Bennwil Mandats actifs: ELIADA GmbH Connecté à: Srdjan Rankovic Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moritz Thommen" à jour.Vous suivez maintenant "Moritz Thommen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moritz Thommen" à jour.Vous suivez maintenant "Moritz Thommen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Moritz Thommen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Moritz Thommen
Commerce et réparation des automobiles et motos
Fourniture de services informatiques
Commerce et réparation des automobiles et motos
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Moritz Thommen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Moritz Thommen
Numéro de publication: HR02-1005807470, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ELIADA GmbH, in Binningen, CHE-300.050.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859707).
Statutenänderung:
11.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich lnformatik und in diesem Sinne insbesondere: Ausarbeitung von digitalen Arbeitsprozessen;
Erstellen und Führen von elektronischen Plattformen für lnteraktionen und Verkauf;
Beratung, e-Learning und Support;
Handel mit Hardware-Komponenten und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des ln- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Moritz, von Bennwil, in Binningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rankovic, Srdjan, serbischer Staatsangehöriger, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005386695, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
UNIC CENTER AG, in Ziefen, CHE-107.785.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutert Picard, Katharina, von Zürich, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Moritz, von Bubendorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach (ZH)];
Leutert, Maya, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005246581, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Karger Libri Internationale Zeitschriftenagentur AG, in Basel, CHE-108.093.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004933040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Moritz, von Bennwil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karger Travella, Gabriella, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].