Sandra Thöny-Boner
domicilié à Malans, de Grüsch et Malans Mandats actifs: AB-Treuhand, Boner, Garage René Disch GmbH et plus Connecté à: Abraham Boner-Jäggi, Ercan Basanmay, René Disch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sandra Thöny-Boner" à jour.Vous suivez maintenant "Sandra Thöny-Boner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sandra Thöny-Boner" à jour.Vous suivez maintenant "Sandra Thöny-Boner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sandra Thöny-Boner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sandra Thöny-Boner
Services fiduciaires
Commerce et réparation des automobiles et motos
Services fiduciaires
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Sandra Thöny-Boner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sandra Thöny-Boner
Numéro de publication: HR02-1005885529, Registre du commerce Grisons
AB-Treuhand, Boner, in Malans, CHE-106.377.171, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S.9, Publ. 5033110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boner-Brunner, Adelheid, von Malans, in Malans, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny-Boner, Sandra, von Malans, in Malans, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004881396, Registre du commerce Grisons, (350)
dwt Dach-Wand-Technik GmbH, in Conters im Prättigau, CHE-420.322.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny-Boner, Sandra, von Grüsch, in Malans, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Disch, Alexandra, von Trimmis, in Conters im Prättigau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004606657, Registre du commerce Grisons, (350)
Al Babyloni GmbH, in Chur, CHE-115.312.940, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, S.0, Publ. 1068715).
Firma neu:
Al Babyloni GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Samir, von Bannwil, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Thöny-Boner, Sandra, von Malans, in Malans, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.