Pierre-André Theubet
domicilié à Renan, de Fahy Mandats actifs: Société coopérative de construction de Renan Connecté à: Fabrice Olivier Bolliger, André Georges Vaucher, Guido Arturo Cerini et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre-André Theubet" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre-André Theubet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre-André Theubet" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre-André Theubet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pierre-André Theubet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pierre-André Theubet
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Pierre-André Theubet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pierre-André Theubet
Numéro de publication: HR02-1006031187, Registre du commerce Berne, (36)
Etoblons Sàrl, à Renan (BE), CHE-218.247.920, société à responsabilité limitée (No. FOSC 225 du 18.11.2021, Publ. 1005336659).
Modification des statuts:
24.04.2024.
Nouvelle adresse:
c/o Rose-Marie Theubet, Rue des Etoblons 21, 2616 Renan BE.
Nouveau but:
La société a pour but l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit ou courrier électronique.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Theubet, Pierre-André, de Fahy, à Renan BE, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Theubet, Rose-Marie, de Adelboden, à Renan BE, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005484941, Registre du commerce Berne, (36)
Société coopérative de construction de Renan, à Renan (BE), CHE-100.422.790, société coopérative (No. FOSC 193 du 05.10.2010, p.5, Publ. 5838924).
Nouvelle adresse:
c/o Pierre-André Theubet, Rue des Etoblons 21, 2616 Renan BE.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Flühmann, Francis, de Neuenegg, à Saint-Imier, gérant, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Vaucher, André, de Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Fleurier, président, avec signature collective à deux];
Cerini, Guido, ressortissant italien, à La Ferrière, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Bolliger, Fabrice, de Schlossrued, à Cortaillod, membre de l'administration, gérant, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration;
Gerber, Jean-Paul, de Langnau im Emmental, à St-Imier (Saint-Imier), membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Theubet, Pierre-André, de Fahy, à Renan BE, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numéro de publication: HR02-1005336659, Registre du commerce Berne, (36)
Boutiques LR 53 Sàrl, précédemment à La Chaux-de-Fonds, CHE-218.247.920, société à responsabilité limitée (du 19.12.2013, Publ. 7225830).
Modification des statuts:
04.11.2021.
Nouvelle raison sociale:
Etoblons Sàrl.
Nouveau siège:
Renan (BE).
Nouvelle adresse:
c/o Pierre-André Theubet, Rue des Etoblons 21, 2616 Renan BE.
Nouveau but:
La société a pour but l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers, ainsi que le courtage dans le domaine des prêts hypothécaires et le conseil en assurances (en matière de biens immobiliers).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
De Milito-De Castro Neto, Lucilia, ressortissante portugaise, à La Chaux-de-Fonds, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Theubet, Pierre-André, de Fahy, à Renan BE, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].