José Theler
domicilié à Sierre, de Sierre/Siders Mandats actifs: José Theler Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "José Theler" à jour.Vous suivez maintenant "José Theler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "José Theler" à jour.Vous suivez maintenant "José Theler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de José Theler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de José Theler
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Personnes privées avec le nom José Theler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: José Theler
Numéro de publication: HR02-1004592294, Registre du commerce Valais, (600)
Milchproduzenten-Genossenschaft Susten-Leukergrund, in Leuk, CHE-103.314.843, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 08.08.1997, S.5674).
Statutenänderung:
25.08.2011.
Firma neu:
Milchproduzenten-Genossenschaft Susten-Leukergrund in Liquidation. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Florian Molling, Feithierenstrasse 149, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Armand, von Embd, in Leuk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier;
Ruckli, Peter, von Malters, in Susten (Leuk), Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier;
Theler, Josef, von Ausserberg, in Susten (Leuk), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6690818, Registre du commerce Valais, (600)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Leuk, in Leuk, CH-600.5.000.975-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2005, S. 18, Publ. 2666312).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft Leuk in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.04.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Herrn Florian Molling , Feithierenstrasse 149, 3952 Susten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Armand, von Embd, in Leuk, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier];
Lötscher, German, von Agarn, in Leuk, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Molling, Ignaz, von Oberems, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Theler, Josef, von Ausserberg, in Leuk, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier];
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), Liquidator, mit Einzelunterschrift.