Ardian Sylaj
domicilié à Zumikon, de Zumikon Mandats actifs: Informatik Sylaj Informatiks Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ardian Sylaj" à jour.Vous suivez maintenant "Ardian Sylaj".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ardian Sylaj" à jour.Vous suivez maintenant "Ardian Sylaj".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ardian Sylaj
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ardian Sylaj
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Ardian Sylaj
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ardian Sylaj
Numéro de publication: HR01-1004620425, Registre du commerce Zurich, (20)
Informatik Sylaj Informatiks, in Zumikon, CHE-186.945.030, Thesenacher 44, 8126 Zumikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Informatik Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Sylaj, Ardian, von Zumikon, in Zumikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1466711, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Get-Urban GmbH, in Wil SG, CHE-113.332.417, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6629430).
Statutenänderung:
27.03.2014.
Firma neu:
Vestis GmbH.
Domizil neu:
Lindenhofstrasse 12, 9500 Wil.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit solchen der Bekleidungsindustrie;
Erbringung von im Zusammenhang mit dem Warenhandel stehenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Linard, von Guarda, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sylaj, Ardian, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1036913, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Cluster GmbH, in Wil SG, CH-320.4.071.922-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796126).
Firma neu:
Cluster GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Linard Dario, von Guarda, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Derungs, Julian, von Lumnezia, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Suraua, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sylaj, Ardian, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Mauchle, Patrik, von St. Gallen, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].