Marianne Sutter-Räss
domicilié à Appenzell, de Appenzell Mandats actifs: Sutter Schreinerei GmbH Connecté à: Bruno Sutter-Räss Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marianne Sutter-Räss" à jour.Vous suivez maintenant "Marianne Sutter-Räss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marianne Sutter-Räss" à jour.Vous suivez maintenant "Marianne Sutter-Räss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marianne Sutter-Räss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marianne Sutter-Räss
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Marianne Sutter-Räss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marianne Sutter-Räss
Numéro de publication: 4710452, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Sutter Schreinerei GmbH, in Stein AR, CH-300.4.014.607-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 05.08.2003, S. 2, Publ. 1115230).
Statutenänderung:
23.10.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Schreinerei-, Zimmerei- und Innenausbaubetriebes, sowie die Planung und die Projektierung von Bauten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen beteiligen oder solche gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit solchen fusionieren, Liegenschaften und Rechte erwerben und veräussern.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter-Räss, Bruno, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 1'000 (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 40'000);
Sutter-Räss, Marianne, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000 (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000).
Numéro de publication: 4365972, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Sutter Schreinerei GmbH, in Rüte, CH-310.9.001.347-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 141 vom 25.07.2003, S. 2, Publ. 1101542).
mit Hauptsitz in:
Stein AR.
Statuten Hauptsitz:
(Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV) (bisher: Statuten Hauptsitz: 11.07.2003).
Beginn Hauptsitz:
(Gestrichene Angaben des Beginns des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV) (bisher: Beginn Hauptsitz: 11.07.2003).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
(Gestrichene Angaben der Handelsregistereintragung am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV) (bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 11.07.2003).
Zweck Hauptsitz:
(Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV).
Bemerkungen zum Hauptsitz:
Identifikationsnummer: CH-300.4.014.607-2.
Angaben zur Zweigniederlassung:
(Gestrichene Personalangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Räss, Bruno, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sutter-Räss, Marianne, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1101542, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Sutter Schreinerei GmbH, in Rüte, Alpsteinstrasse 12, 9050 Appenzell, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Sutter Schreinerei GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Stein AR.
Statuten Hauptsitz:
11.07.2003.
Beginn Hauptsitz:
11.07.2003.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
11.07.2003 (letzte Publikation: SHAB Nr. 135 vom 17.07.2003, S. 2).
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Schreinerei-, Zimmerei- und Innenausbaubetriebes sowie Planung und Projektierung von Bauten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen beteiligen oder solche gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit solchen fusionieren sowie Liegenschaften und Rechte erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Sutter-Räss, Bruno, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sutter-Räss, Marianne, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.