Roger Summermatter
domicilié à Freienbach, de Eisten Mandats actifs: LGT Bank (Schweiz) AG Connecté à: Maria-Elena Gonzalez, Evert-Jan Rijntjes, Selma Semiz-Paker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Summermatter" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Summermatter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Summermatter" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Summermatter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Summermatter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Summermatter
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Roger Summermatter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Summermatter
Numéro de publication: 2969623, Registre du commerce Valais, (626)
Universal-Job SA, à Sion, CHE-172.539.959, succursale (No. FOSC 170 du 03.09.2015, Publ. 2354721), avec siège principal à Zürich.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Summermatter, Roger, de Staldenried, à Grimisuat, directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale.
Inscription ou modification de personne(s):
Käufeler, Valérie, de La Sagne, à Saxon, directrice de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale.
Numéro de publication: 2354721, Registre du commerce Valais, (626)
Universal-Job SA, à Sion, CHE-172.539.959, succursale (No. FOSC 190 du 01.10.2009, p. 19, Publ. 5273242), avec siège principal à Zürich.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hubbuch, Gregor, de Bâle, à Chardonne, directeur de la succursale, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Summermatter, Roger, de Staldenried, à Grimisuat, directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale [précédemment: à Champlan (Grimisuat), gérant de la succursale avec signature collective à deux limitée à la succursale].
Numéro de publication: 2150029, Registre du commerce Obwald, (140)
Rowens GmbH, in Engelberg, CHE-111.780.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7199830).
Firma neu:
Rowens GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.05.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Roger, von Eisten, in Engelberg, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].