Frédéric Alexandre Sudan
domicilié à Bulle, de Broc Mandats actifs: netplusFR SA, Loisirs pour tous et plus Connecté à: Anaëlle Carole Dupasquier, Yannick Jean-Daniel Meyer, Michael Andreas Wegmüller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Frédéric Alexandre Sudan" à jour.Vous suivez maintenant "Frédéric Alexandre Sudan".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Frédéric Alexandre Sudan" à jour.Vous suivez maintenant "Frédéric Alexandre Sudan".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Frédéric Alexandre Sudan
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Frédéric Alexandre Sudan
Téléphone et télécommunication
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Téléphone et télécommunication
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Frédéric Alexandre Sudan
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Frédéric Alexandre Sudan
Numéro de publication: HR02-1006119826, Registre du commerce Valais, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 221 du 14.11.2023, Publ. 1005884738).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Mathias Nestor, de Liddes, à Liddes, administrateur, avec signature collective à deux;
Sudan, Frédéric Alexandre, de Broc, à Bulle, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bétrisey, Julien, de Ayent, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3952857, Registre du commerce Valais, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 128 du 05.07.2017, Publ. 3625605).
Modification des statuts:
14.12.2017.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'194'740.00 [précédemment: CHF 1'075'270.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'194'740.00 [précédemment: CHF 1'075'270.00].
Nouvelles actions:
119'474 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts [précédemment: 107'527 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Thürler, Claude, de Jaun, à Vuadens, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sudan, Frédéric Alexandre, de Broc, à Bulle, administrateur, avec signature collective à deux;
Surer, Marc Antoine, de Romainmôtier-Envy, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6803856, Registre du commerce Valais, (626)
HRplus SARL, à Sion, CH-626.4.012.181-5, société à responsabilité limitée (No. FOSC 11 du 17.01.2012, p. 0, Publ. 6507966).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sudan, Frédéric, de Broc, à Bulle, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Frédéric, de Sierre, à Vétroz, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 160 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Sion et avec 140 parts sociale de CHF 100.00].