Thomas Peter Studer
domicilié à Münsingen, de Fraubrunnen Mandats actifs: Technoparc Cisa SA, Grünau Druck AG et plus Connecté à: Henri-Joseph Louis Marcel Theubet, Franziska Sylvia Burkhalter, Lorenz Werner Hirni et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Peter Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Peter Studer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Peter Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Peter Studer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Peter Studer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Peter Studer
Recherche et développement
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Exploitation des sociétés de participation
Autres services de transport
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Exploitation des autres institutions financières
Placement de travailleurs intérimaires
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Autres commerces avec des biens divers
Recherche et développement
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Exploitation des sociétés de participation
Autres services de transport
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Exploitation des autres institutions financières
Placement de travailleurs intérimaires
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Thomas Peter Studer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Peter Studer
Numéro de publication: HR02-1006058218, Registre du commerce Berne, (36)
Avantage AG, in Münsingen, CHE-294.653.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941120).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft handelt mit Fabrikaten, Materialien und Werkstoffen, Maschinen, Geräten und Zubehör für das Bauwesen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Thomas Peter, von Fraubrunnen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Braak, Hugo Johannes Hermanus Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006044502, Registre du commerce Jura, (670)
Technoparc Cisa SA, à Basse-Vendline, CHE-110.357.728, société anonyme (No. FOSC 37 du 22.02.2024, Publ. 1005968676).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pheulpin, Marcel Alphonse, de La Baroche, à Bonfol (Basse-Vendline), directeur, avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Burkhalter, Franziska Sylvia, de Sumiswald et Muri bei Bern, à Zäziwil, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, avec signature individuelle];
Studer, Thomas Peter, de Fraubrunnen, à Münsingen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Theubet, Henri-Joseph Louis Marcel, de Fahy, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005941120, Registre du commerce Berne, (36)
Avantage AG, in Münsingen, CHE-294.653.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635555).
Domizil neu:
Thunstrasse 7, 3110 Münsingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosser, Christopher, von Frutigen, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Thomas Peter, von Fraubrunnen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ter Braak, Hugo Johannes Hermanus Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.