Dr. Alexander Studer
domicilié à Maienfeld, de Fraubrunnen Mandats actifs: Sportbahnen Hochwang AG, INTEGRA Biosciences AG Connecté à: Rico Frischknecht, Svein Andresen, Peter Beeli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Alexander Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Alexander Studer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Alexander Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Alexander Studer".
|
|
Alexander Studer
domicilié à Glattfelden, de Escholzmatt-Marbach Mandats actifs: Zürcher Kantonalbank Connecté à: Per Schmid, André Stöckli, Luca Mühlemann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Studer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Studer".
|
|
Alexander Studer
domicilié à Blumenstein, de Zäziwil Mandats actifs: Modellbau Saurer Inh. A. Studer Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Studer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Studer" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Studer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alexander Studer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alexander Studer
Transport routier de personnes et marchandises
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Exploitation des banques et instituts de crédits
Fabrication de jouets
Transport routier de personnes et marchandises
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Exploitation des banques et instituts de crédits
Fabrication de jouets
Personnes privées avec le nom Alexander Studer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alexander Studer
Numéro de publication: HR02-1006006713, Registre du commerce Grisons
Sportbahnen Hochwang AG, in Arosa, CHE-103.333.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005891222).
Statutenänderung:
14.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb von Personenförderungsanlagen in der Tourismusregion Hochwang und die Aufrechterhaltung und Förderung des damit zusammenhängenden touristischen Angebots. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben und veräussern und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 19.10.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.07. und 19.10.2011 gemäss Vertrag vom 19.10.2011 die im Grundbuch der Gemeinde St. Peter-Pagig eingetragene Liegenschaft Nr. 2301, Bergrestaurant Triemel, zum Preis von 1'200'000.00 samt den darauf lastenden Grundpfandschulden von CHF 400'000.00, wofür 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder durch andere elektronische Mittel. [Die Bestimmung zur Schiedsklausel wurde aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Alexander Philipp, von Meilen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Peter, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Michael, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blass, Markus, von Zürich, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeli, Peter, von Arosa, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andresen, Svein, norwegischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Rico, von Schwellbrunn, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Karin, von Appenzell, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Alexander, von Fraubrunnen, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004779007, Registre du commerce Berne, (36)
Modellbau Saurer Inh. A. Studer, in Blumenstein, CHE-334.911.510, Stockentalstrasse 10, 3638 Blumenstein, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Einzelhandel, Sonderanfertigungen, Kleinserien im Bereich Modellbau.
Eingetragene Personen:
Studer, Alexander, von Zäziwil, in Blumenstein, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2795117, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
APAG Personal-Planung AG, bisher in Basel, CHE-107.940.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986833).
Gründungsstatuten:
03.04.1979.
Statutenänderung:
01.04.2016.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Multergasse 2a, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Beratung in Berufs- und Personalfragen sowie Vermittlung von Dauerstellen und Arbeitskräften auf Zeit. Die Gesellschaft kann Grundbesitz in irgendwelcher Form erwerben, verwalten und veräussern, Lizenzen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern sowie ähnliche Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen in beliebiger Form beteiligen. [Nachtrag wegen Eintragungspraxis].
Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Alexander, von Werthenstein, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.