Charlotte Strub
domicilié à Bern, de Läufelfingen Mandats actifs: Strub & Blaser AG, artmaisondesign gmbh in Liquidation Connecté à: Anna-Katarina Strub, Judith-Claire Strub, Manfred Erhard Strub et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charlotte Strub" à jour.Vous suivez maintenant "Charlotte Strub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charlotte Strub" à jour.Vous suivez maintenant "Charlotte Strub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Charlotte Strub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Charlotte Strub
Production du produits métalliques
Design d'intérieur et décoration
Production du produits métalliques
Design d'intérieur et décoration
Personnes privées avec le nom Charlotte Strub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Charlotte Strub
Numéro de publication: HR02-1005953453, Registre du commerce Berne, (36)
Strub & Blaser AG, in Lyss, CHE-106.077.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912283).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Manfred, von Läufelfingen, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Strub, Judith-Claire, von Läufelfingen, in Busswil BE (Lyss), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Strub-Vonesch, Denise, von Läufelfingen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Strub, Anna-Katarina, von Läufelfingen, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Charlotte, von Läufelfingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005626039, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Magic Travel Services GmbH, in Ettingen, CHE-441.075.150, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Roman Louis, von Basel, in Ettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Strub, Charlotte, von Basel, in Ettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Peter Lukas, von Olten, in Ettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ciudad Cariari (CR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Karen, Bianchi, von Hombrechtikon, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005497982, Registre du commerce Berne, (36)
artmaisondesign gmbh, in Vechigen, CHE-150.361.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212301).
Firma neu:
artmaisondesign gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Manuela, von Sumiswald, in Boll (Vechigen), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Strub, Charlotte, von Läufelfingen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].