Esther Stricker
domicilié à Mörschwil, de Thal et Schwellbrunn Mandats actifs: Stiftung St.Galler Landwirtschaft Connecté à: Benno Hörler, Martin Rüegg, Brigit Keller-Hürlimann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Stricker" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Stricker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Stricker" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Stricker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Esther Stricker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Esther Stricker
Autres activités sociales
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Esther Stricker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Esther Stricker
Numéro de publication: HR02-1005568089, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung St.Galler Landwirtschaft, in Flawil, CHE-110.386.730, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martin, von Baar, in Waldkirch, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Alex, von Benken, in Kaltbrunn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Benno, von Pfäfers, in Pfäfers, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Speicher, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Brigit, von Andwil (SG), in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Martin, von Eschenbach (SG), in Rüeterswil (Eschenbach (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6633002, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LANDI Mörschwil, Genossenschaft, in Mörschwil, CH-320.5.006.393-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 14, Publ. 5018776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Martin, von Mörschwil, in Mörschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn und Thal, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Kornel, von Häggenschwil und Wittenbach, in Mörschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Thomas, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanimann, Matthias, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4264146, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Maschinenring Bodensee GmbH, bisher in Mörschwil, CH-320.4.049.506-9, Vermittlung von Arbeitskräften und Lohnarbeitern usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 29.07.2003, S. 9, Publ. 1107082).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Firma neu:
AGRO Bodensee GmbH.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 98, 8272 Ermatingen.
Zweck neu:
Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Hilfsstoffen sowie Baumaterialien und allen damit zusammenhängenden Geschäftstätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Cornel, von Häggenschwil, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Popp, Dionys, von Steinach, in Horn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn, in Mörschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Moos, Rudolf genannt Ruedi, von Pfäffikon, in Arbon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maschinenring Boden-See-Rücken, in Ermatingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Maschinenring Bodensee, in Mörschwil, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--];
Büchler, Marlène, von Seeberg, in Homburg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer, Urs, von Niederhelfenschwil, in Häggenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enderlin, Christian, von Arbon, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Roland, von Merishausen, in Wäldi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.