André Strasser
domicilié à Sachseln, de Entlebuch Mandats actifs: Skilifte Mörlialp AG, Sarna Plastec AG et plus Connecté à: Simon Burch, Simon Furrer, Marcel Frangi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Strasser" à jour.Vous suivez maintenant "André Strasser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Strasser" à jour.Vous suivez maintenant "André Strasser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Strasser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Strasser
Transport routier de personnes et marchandises
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Exploitation des autres institutions financières
Transport routier de personnes et marchandises
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom André Strasser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Strasser
Numéro de publication: HR02-1005949738, Registre du commerce Obwald, (140)
Skilifte Mörlialp AG, in Giswil, CHE-106.075.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Walter, von Sarnen, in Giswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Simon, von Lungern, in Giswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burch, Simon, von Giswil, in Giswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, André, von Entlebuch, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Giswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005343108, Registre du commerce Berne, (36)
FITT Tennis Academy AG, in Kallnach, CHE-461.706.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982161).
Statutenänderung:
19.11.2021.
Sitz neu:
Urtenen-Schönbühl.
Domizil neu:
c/o Žan Krajnc, Gmeinmatt 10, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erteilung von Tennisunterricht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Andreas Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Idzenga Strasser, Gerda, niederländische Staatsangehörige, in Kallnach, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krajnc, Žan, slowenischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krajnc, Žiga, slowenischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004982161, Registre du commerce Berne, (36)
FITT Tennis Academy AG, in Kallnach, CHE-461.706.172, Buttenrain 2, 3283 Kallnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erteilung von Tennisunterricht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen oder diese erwerben, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder elektronisch (E-Mail).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Strasser, Andreas Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Idzenga Strasser, Gerda, niederländische Staatsangehörige, in Kallnach, mit Einzelunterschrift.