Manfred Storz
domicilié à Chur, de Chur Mandats actifs: Stiftung Bündner Lehrlingshaus Connecté à: Cornelia Jecklin Bearth, Reto Weber, Sara Liza Ianni et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Storz" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Storz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Storz" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Storz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Manfred Storz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Manfred Storz
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Personnes privées avec le nom Manfred Storz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Manfred Storz
Numéro de publication: HR02-1005805434, Registre du commerce Grisons
Stiftung Bündner Lehrlingshaus, in Chur, CHE-107.026.805, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Peter, von Härkingen und Chur, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storz, Manfred, von Chur, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Reto, von Chur, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005190814, Registre du commerce Grisons
Giger + Storz AG, in Chur, CHE-107.026.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, S.0, Publ. 6605378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storz, Manfred, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nicca, Pierino, von Andeer, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6605378, Registre du commerce Grisons, (350)
Giger + Storz, in Chur, CH-350.2.000.249-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 9, Publ. 5453990).
Statuten neu:
16.03.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.03.2012 und Bilanz per 01.01.2012 mit Aktiven von CHF 478'293.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 378'293.07 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Giger + Storz AG.
Zweck neu:
Die Projektierung, die Ausführung, der Unterhalt und die Kontrolle von elektrischen Installationen und Anlagen sowie der Handel mit elektrischen und elektronischen Produkten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger-Walser, Josef, von Wattwil, in Chur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storz, Manfred, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wallisellen, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].