Heimo Rupert Steriti
domicilié à Buchs, de Buchs (SG) Mandats actifs: CIT Coin Invest AG, Moderatus AG et plus Connecté à: Michael Markus Mathäus Vogt, Raphael Meinrad Wyss, Mauritius Joos et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heimo Rupert Steriti" à jour.Vous suivez maintenant "Heimo Rupert Steriti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heimo Rupert Steriti" à jour.Vous suivez maintenant "Heimo Rupert Steriti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heimo Rupert Steriti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heimo Rupert Steriti
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Heimo Rupert Steriti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heimo Rupert Steriti
Numéro de publication: 3937809, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Vogt Tempo Job AG, in Buchs SG, CHE-109.061.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024860).
Statutenänderung:
15.11.2017.
Firma neu:
Innovatis Interim AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (FL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steriti, Heimo, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3646123, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Werdenberg Immobilien AG, in Buchs SG, CHE-239.044.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262687).
Statutenänderung:
04.07.2017.
Firma neu:
Innovatis Immobilien AG.
Domizil neu:
Grünaustrasse 8, 9470 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steriti, Heimo, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Michael, von Kirchberg SG, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Christian, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2475229, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCHÄDLER & PARTNER CONSULTING AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz (LI), Zweigniederlassung Buchs SG, in Buchs SG, CHE-314.403.423, Grünaustrasse 8, 9470 Buchs , Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
FL-0001.527.514-9.
Firma Hauptsitz:
SCHÄDLER & PARTNER CONSULTING AKTIENGESELLSCHAFT.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Vaduz (LI).
Kapital Hauptsitz:
Kapital: CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Dienst- und Stellenvermittlung, Personalberatung, Unternehmensberatung in betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, personellen und betriebspsychologischen Belangen, Berufs- und Laufbahnberatung, Vermittlung von graphologischen Gutachten;
Durchführen psychologischer Eignungsabklärungen, Vermittlung von Unternehmungen und Partnerschaften, Durchführen von Seminaren und anderen Bildungsanlässen, Herausgabe von Publikationen..
Eingetragene Personen:
Steriti, Heimo, von Buchs SG, in Buchs SG, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.