Hans Sterchi
domicilié à Enggistein, de Vechigen Mandats actifs: Sterchi Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Sterchi" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Sterchi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Sterchi" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Sterchi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Sterchi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Sterchi
Commerce de produits tabac
Commerce de produits tabac
Personnes privées avec le nom Hans Sterchi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Sterchi
Numéro de publication: HR02-1005740350, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Jungfrau Genossenschaft, in Interlaken, CHE-105.793.644, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nufer, Bernhard, von Ringgenberg BE, in Interlaken, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterchi, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Matten bei Interlaken, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Kilian, von Glarus Süd, in Interlaken, Mittglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Willisch, Christian, von Zermatt, in Spiez, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005736874, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
RS Chlaeggi GmbH, in Neunkirch, CHE-421.957.443, c/o Hans Rudolf und Sandra Sterchi, Schwimmbadstrasse 40, 8213 Neunkirch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2023. 26.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermietung, Entwicklung von Wohn-, Ferien- und Geschäfts-Liegenschaften und die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Finanzen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen sowohl in den Bereichen Gebäude- und Gartenunterhalt als auch administrative Tätigkeiten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sterchi, Hans Rudolf, von Matten bei Interlaken, in Neunkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sterchi, Sandra, von Oberried am Brienzersee, in Neunkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005131004, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
werner sutter architekt ag, in Muttenz, CHE-115.441.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, Karl, von Herisau, in Reinach (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterchi, Hanspeter, von Thun, in Hochwald, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.