Pascal Steingruber
domicilié à Zürich, de Schönengrund Mandats actifs: Topten GmbH, Bush Energie GmbH et plus Connecté à: Charlotte Olivia Spörndli, Charlotte Olivia Spörndli, David Stickelberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal Steingruber" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal Steingruber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal Steingruber" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal Steingruber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pascal Steingruber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pascal Steingruber
Etudes techniques, physiques et chimiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Conseil juridique
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des autres institutions financières
Etudes techniques, physiques et chimiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Conseil juridique
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Pascal Steingruber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pascal Steingruber
Numéro de publication: HR02-1006120124, Registre du commerce Zurich, (20)
Topten GmbH, in Zürich, CHE-100.899.956, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014109).
Domizil neu:
Molkenstrasse 21, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bush, Dr. Eric Helmut, von Bern, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Charlotte, von Löhningen, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Steingruber, Pascal, von Schönengrund, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006069036, Registre du commerce Grisons
Bush Energie GmbH, in Felsberg, CHE-108.393.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S.9, Publ. 4814330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bush, Dr. Eric, von Bern, in Felsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Bush-Fontana, Barbara, von Flims, in Felsberg, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandes Energie Holding AG (CHE-191.377.947), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Spörndli, Charlotte, von Löhningen, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Steingruber, Pascal, von Schönengrund, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005839661, Registre du commerce Zurich, (20)
International Office European Energy Award GmbH, in Zürich, CHE-109.591.298, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005454872).
Firma neu:
International Office European Energy Award GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Brandes Energie AG, Molkenstrasse 21, 8004 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steingruber, Pascal, von Schönengrund, in Zürich, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].