Verena Steinegger
domicilié à Bellmund, de Lyss Mandats actifs: Stiftung zu Gunsten des Sinfonieorchesters Biel/Bienne Connecté à: Michel Esseiva, Volkhard Stein, Didier André Hugues Juillerat et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Steinegger" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Steinegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Steinegger" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Steinegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Verena Steinegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Verena Steinegger
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Verena Steinegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Verena Steinegger
Numéro de publication: HR02-1004995260, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung zu Gunsten des Sinfonieorchesters Biel/Bienne, in Biel/Bienne, CHE-103.928.353, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614598).
Weitere Adressen:
c/o Verena Steinegger, Hausmatten 13, 2564 Bellmund [bisher: c/o Verena Steinegger, Tannenweg 7, 2563 Ipsach].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Christoph, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinegger, Verena genannt Vreni, von Lyss, in Bellmund, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ipsach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Esseiva, Michel, von Fribourg, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leutenegger, Elisabeth genannt Lisa, von Bussnang, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fatton, Brigitte, von Les Verrières, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Juillerat, Didier André Hugues, von Petit-Val, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Châtelat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Renggli, Marc Pierre, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6756188, Registre du commerce Berne, (36)
OGB-Stiftung (Stiftung zu Gunsten der Orchestergesellschaft Biel), in Biel/Bienne, CH-073.7.004.276-2, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6604976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinegger, Verena genannt Vreni, von Lyss, in Ipsach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Steinegger, Vreni];
Falk, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fatton, Brigitte, von Les Verrières, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutenegger, Elisabeth genannt Lisa, von Bussnang, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Marc Pierre, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6348766, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Orchestergesellschaft Biel, in Biel/Bienne, CH-073.7.015.188-6, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2010, S. 5, Publ. 5883078).
Name neu:
Stiftung Orchestergesellschaft Biel in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 19.09.2011 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walton, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüttli, Philippe, von Liesberg, in Saint-Imier, Vizepräsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Verena, von Lyss, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].