Josef Steger
domicilié à Kriens, de Ettiswil Mandats actifs: Reges GmbH Connecté à: Susanne Steger-Kiener Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Steger" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Steger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Steger" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Steger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Josef Steger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Josef Steger
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Josef Steger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Josef Steger
Numéro de publication: HR02-1004864504, Registre du commerce Lucerne, (100)
IDEPLAN AG, in Luzern, CHE-110.552.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629340).
Statutenänderung:
24.03.2020.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Pestalozzistrasse 2, 6032 Emmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Josef, von Ettiswil, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Michael Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Werthenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004629340, Registre du commerce Lucerne, (100)
IDEPLAN AG, in Luzern, CHE-110.552.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, S.0, Publ. 2590411).
Statutenänderung:
07.05.2019.
Zweck neu:
Planung, Handel und Verkauf von Küchen-, Badezimmer- und Wohneinrichtungen inklusive Textilien und allen anderen Einrichtungsgegenständen sowie Handel mit Waren aller Art;
Erwerb, Halten und Vergabe von Lizenzen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 27.02.2004 und Bilanz per 31.12.2003 übernimmt die Gesellschaft von Graziella Occhicone, von Valcolla, in Littau, ihre bisherige Einzelfirma Ideplan Küchen-, Bad- und Wohneinrichtungen Graziella Occhicone, in Littau, mit sämtlichen Aktiven (inklusive angefangene Arbeiten CHF 6'800.--), deren Wert zusammen CHF 351'288.16 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 249'249.01 zum Preise von CHF 102'039.15, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 2'039.15 als Forderung gutgeschrieben werden.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen und Sachübernahmen sind weggefallen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.05.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Küchler Treuhand AG (CHE-100.435.597), in Alpnach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steger, Josef, von Ettiswil, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6735754, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbau AG Ettiswil, in Ettiswil, CH-100.3.005.649-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 14, Publ. 4865700).
Domizil neu:
c/o Josef Wüest, Ausserdorf 2, 6218 Ettiswil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Dr. Josef, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Robert, von Ettiswil, in Ettiswil, Revisionsstelle;
Steiner, Josef, von Ettiswil und Buttisholz, in Ettiswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Hans-Karl, von Ettiswil und Egolzwil, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Steger, Patrick Josef Konrad, von Ettiswil, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Hans, von Ettiswil und Egolzwil, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].