Esther Steffen
domicilié à Aarau, de Neuenhof Mandats actifs: Stiftung Aargauische Sprachheilschule Connecté à: Liselotte Eglin, Diana Eberli, Petra Weder et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Steffen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Steffen".
|
|
Esther Steffen
domicilié à Malters, de Menznau et Malters Mandats actifs: Migrol Service Kriens GmbH Connecté à: Daniel Müller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Steffen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Steffen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Esther Steffen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Esther Steffen
Exploitation delles ecoles primaires
Commerce de détail de carburant (stations-service)
Exploitation delles ecoles primaires
Commerce de détail de carburant (stations-service)
Personnes privées avec le nom Esther Steffen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Esther Steffen
Numéro de publication: HR02-1005318357, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Aargauische Sprachheilschule, in Aarau, CHE-101.795.584, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfändler, Marianne, von Schwanden (GL), in Ammerswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Andreas Meinrad, von Roggliswil, in Beatenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Majoros Pfund, Elisabeth, von Baar, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näf, Beat, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Esther, von Neuenhof, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marcarini, Eveline, von Appenzell, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004867388, Registre du commerce Lucerne, (100)
Migrol Service Kriens GmbH, in Kriens, CHE-113.399.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Esther, von Malters, in Malters, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 905 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Müller, Daniel, von Luzern, in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004853018, Registre du commerce Lucerne, (100)
Migrol Service Kriens GmbH, in Kriens, CHE-113.399.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S.14, Publ. 5698586).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Stammkapital neu:
CHF 101'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Esther, von Malters, in Malters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 905 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].