Christoph Steffen
domicilié à Escholzmatt, de Escholzmatt-Marbach Mandats actifs: Milchverwertungs-Genossenschaft Escholzmatt Connecté à: Benedikt Oliver Studer, Roland Jean Lustenberger, Gregor Vogel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Steffen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Steffen".
|
|
Dr. Christoph Steffen
domicilié à Stäfa, de Zürich, Meilen et Wyssachen Mandats actifs: Weinmann Zimmerli AG, Dorfladen Tschiertschen Praden et plus Connecté à: Stefan Keehnen, Alban Shabani, Madeleine Schim van der Loeff et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Christoph Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Christoph Steffen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Christoph Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Christoph Steffen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Steffen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Steffen
Associations et fédérations
Conseil juridique
Autres commerces avec des biens divers
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Associations et fédérations
Conseil juridique
Autres commerces avec des biens divers
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Personnes privées avec le nom Christoph Steffen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Steffen
Numéro de publication: HR02-1005898422, Registre du commerce Zurich, (20)
XTRACT LAB AG, bisher in Klingnau, CHE-147.499.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029330).
Statutenänderung:
17.11.2023.
Firma neu:
Nuggez AG.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Grindelstrasse 15, 8303 Bassersdorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 10.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Christoph, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nötzli, Gregory Daniel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nötzli, Patrick Philipp, von Zürich, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Daniel, von Zürich, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Benjamin Lou, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Aesch (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach (AG), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005322909, Registre du commerce Obwald, (140)
Thermission AG, in Engelberg, CHE-103.620.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200054).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Im Schoren 20, 3645 Gwatt (Thun)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobi, Stav, von Erlenbach (ZH), in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Dr. Christoph, von Meilen, Zürich und Wyssachen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Ralf Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005312193, Registre du commerce Lucerne, (100)
cvs phtotgraphy by Christoph Steffen, in Buttisholz, CHE-426.915.009, Bösgass 6, 6018 Buttisholz, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb eines Fotostudios sowie Angebot damit verbundener Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Steffen, Christoph Viktor, von Wyssachen, in Buttisholz, Inhaber, mit Einzelunterschrift.