Benjamin Lou Steffen
domicilié à Stäfa, de Zürich Mandats actifs: Nuggez AG, Cannaflora AG Connecté à: Bruno Rüdisüli, Patrick Philipp Nötzli, Gregory Daniel Nötzli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Benjamin Lou Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Benjamin Lou Steffen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Benjamin Lou Steffen" à jour.Vous suivez maintenant "Benjamin Lou Steffen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Benjamin Lou Steffen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Benjamin Lou Steffen
Fabrication des produits chimiques
Autres commerces avec des biens divers
Fabrication des produits chimiques
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Benjamin Lou Steffen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Benjamin Lou Steffen
Numéro de publication: HR02-1005898422, Registre du commerce Zurich, (20)
XTRACT LAB AG, bisher in Klingnau, CHE-147.499.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029330).
Statutenänderung:
17.11.2023.
Firma neu:
Nuggez AG.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Grindelstrasse 15, 8303 Bassersdorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 10.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Christoph, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nötzli, Gregory Daniel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nötzli, Patrick Philipp, von Zürich, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Daniel, von Zürich, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Benjamin Lou, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Aesch (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach (AG), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005134301, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cannaflora GmbH, bisher in Männedorf, CHE-336.192.387, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005052861).
Statuten neu:
15.03.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 1'866'840.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'500'604.08 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Cannaflora AG.
Sitz neu:
Hohenrain.
Domizil neu:
Dorfstrasse 10, 6276 Hohenrain.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von pflanzlichen Genuss- und Heilmitteln, Lifestyle und kosmetischen Produkten sowie von deren Vorprodukten im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist im In- und Ausland zu allen Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie kann weitere Unternehmen erwerben oder errichten sowie Zweigniederlassungen gründen, die Geschäftsführung für andere übernehmen und ihre Geschäfte durch andere Unternehmen ausführen lassen. Die Gesellschaft kann Patent, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Markenschutzrechte, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräussern sowie mit Waren aller Art handeln.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, André Martin, von Aesch (LU) und Ruswil, in Hohenrain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nötzli, Gergory Daniel, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 360 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nötzli, Patrick Philipp, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steffen, Benjamin Lou, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach (AG), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005052861, Registre du commerce Zurich, (20)
Cannaflora GmbH, in Männedorf, CHE-336.192.387, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, S.0, Publ. 3417627).
Statutenänderung:
14.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von pflanzlichen Genuss- und Heilmitteln, Lifestyle und kosmetischen Produkten sowie von deren Vorprodukten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nötzli, Gergory Daniel, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 360 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nötzli, Patrick Philipp, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Steffen, Benjamin Lou, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bieri, André Martin, von Aesch (LU) und Ruswil, in Hohenrain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.