Erwin Stauffer
domicilié à Unterseen, de Thun et Homberg Mandats actifs: Eiger Immobilien & Beratungs AG, SAM global et plus Connecté à: Elsbeth Stauffer-Gisler, Simon Pascal Reifler, Peter Röthlisberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erwin Stauffer" à jour.Vous suivez maintenant "Erwin Stauffer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erwin Stauffer" à jour.Vous suivez maintenant "Erwin Stauffer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erwin Stauffer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erwin Stauffer
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services fiduciaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Erwin Stauffer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erwin Stauffer
Numéro de publication: HR02-1006110062, Registre du commerce Berne, (36)
Kämpf & Stauffer Treuhand AG, in Interlaken, CHE-107.881.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S.5, Publ. 5166230).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Matthias, von Crissier, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stauffer, Erwin, von Thun und Homberg, in Unterseen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004963986, Registre du commerce Zurich, (20)
SAM global, in Winterthur, CHE-108.950.437, Verein (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887364).
Statutenänderung:
23.05.2020.
Zweck neu:
Der Verein leistet personelle Entwicklungszusammenarbeit und materielle Unterstützung in den Bereichen Grund- und Berufsbildung, Gesundheit, Theologie und Verbesserung der Lebensgrundlagen. Er tut dies aus der Motivation, die gute Nachricht von Jesus Christus ganzheitlich zu vermitteln. Zudem leistet der Verein Sensibilisierungsarbeit in der Schweiz und weiteren Ländern Europas.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Johannes, genannt Hans, von Affoltern am Albis, in Rüti ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johns, Elisabeth, von Thalwil, in Griesbach-au-Val (FR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Annelise, von Rehetobel, in Eschlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Daniel, von Linden, in Herisau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Agnès, von Buchholterberg, in Neuchâtel, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Chavannes-près-Renens];
Rohner, Michael, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stauffer, Erwin, von Thun, in Unterseen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg];
Pfister, Jürg, von Trubschachen, in Hettlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004701605, Registre du commerce Grisons, (350)
Rechtsschutz- und Fürsorgefonds des Bundes Schweizer Militärpatienten, in Brusio, CHE-113.162.776, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S.12, Publ. 5072952).
Name neu:
Rechtsschutz- und Fürsorgefonds des Bundes Schweizer Militärpatienten in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufichtsbehörde vom 07.06.2019 aufgehoben.
Liquidationsadresse:
c/o Herr Erwin Stauffer, Spielmatte 9, 3800 Unterseen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pianta, Dr. Plinio, von Brusio, in Brusio, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Erwin, von Thun, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Thun und Homberg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Edwin, von Zürich und Hefenhofen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grotz + Burri Treuhand AG (CHE-108.028.959), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle [bisher: Grotz + Burri Treuhand AG].