Yvonne Staub
domicilié à St. Gallen, de Altstätten Mandats actifs: Dust Immobilien AG Connecté à: Armin Staub, Alexandra Staub Maddalena Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yvonne Staub" à jour.Vous suivez maintenant "Yvonne Staub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yvonne Staub" à jour.Vous suivez maintenant "Yvonne Staub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yvonne Staub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yvonne Staub
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Yvonne Staub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yvonne Staub
Numéro de publication: HR02-1006027576, Registre du commerce Lucerne, (100)
KITA Windredli GmbH, in Ballwil, CHE-405.955.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634219).
Firma neu:
KITA Windredli GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Naomi Willi-Zucker, Wassergass 5, 6275 Ballwil Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi-Zucker, Naomi, von Hasle bei Burgdorf, in Ballwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Zucker, Naomi, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Staub, Yvonne Josefa, von Thalwil, in Muri (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005691362, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
St.Galler Kantonalbank AG, in St. Gallen, CHE-105.845.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005672015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenschwiler, Paul, von Aedermannsdorf, in Andwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saner, Marc, von Mümliswil-Ramiswil, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Roland, von Oberriet SG, in Salmsach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kurer, Urs, von Berneck, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moghe, Pascal, von Eschenbach (SG), in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Staub, Yvonne, von Altstätten, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Christian, von Appenzell, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell];
Brülisauer, Markus, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Appenzell (Schwende-Rüte)];
Dörig, Hans, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Appenzell]. [Berichtigung des Wohnortes von Herrn Hans Dörig.]
Numéro de publication: HR02-1005634219, Registre du commerce Lucerne, (100)
KITA Windredli GmbH, in Ballwil, CHE-405.955.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habermacher-Hunger, Verena, von Hochdorf und Oberkirch, in Hohenrain, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Habermacher, Werner Friedrich, von Hochdorf und Oberkirch, in Hohenrain, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zucker, Naomi, von Hasle bei Burgdorf, in Ballwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Staub, Yvonne Josefa, von Thalwil, in Muri (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.