Marcel Adrian Staub
domicilié à Feusisberg, de Ochlenberg Mandats actifs: blue8x AG, Carbitrage AG et plus Connecté à: Max Ilmoni, Alex Wildhaber, Marc Oliver van den Berg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Adrian Staub" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Adrian Staub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Adrian Staub" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Adrian Staub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Adrian Staub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Adrian Staub
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de véhicules
Commerce de produits alimentaires
Services pour les banques et instituts de crédit
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de véhicules
Commerce de produits alimentaires
Services pour les banques et instituts de crédit
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Marcel Adrian Staub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Adrian Staub
Numéro de publication: HR02-1006124512, Registre du commerce Zurich, (20)
blue8x AG, in Zürich, CHE-298.027.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2024, Publ. 1006087563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Marcel Adrian, von Ochlenberg, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005572339, Registre du commerce Zurich, (20)
Novacar Zürichsee AG, bisher in Freienbach, CHE-454.383.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405777).
Statutenänderung:
06.09.2022.
Firma neu:
Carbitrage AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Voltastrasse 1, 8044 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Marcel Adrian, von Ochlenberg, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Fabian, von Eggiwil, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005345488, Registre du commerce Zoug, (170)
CocoSana GmbH, in Baar, CHE-381.621.319, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sourlas, Maria, von St. Gallen, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Marcel, von Ochlenberg, in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liechti, Fabian, von Eggiwil, in London (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Reinach (BL)].