Renato Stalder
domicilié à Rüttenen, de Lützelflüh Mandats actifs: Virtual Experience GmbH, Bernerland Bank AG et plus Connecté à: Bernhard Andreas Herzig, René Martin Keller, Daniel Kalbermatter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renato Stalder" à jour.Vous suivez maintenant "Renato Stalder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renato Stalder" à jour.Vous suivez maintenant "Renato Stalder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Renato Stalder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Renato Stalder
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Exploitation des banques et instituts de crédits
Fourniture de services informatiques
Commerce de biens de consommation
Exploitation des services divers
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Exploitation des banques et instituts de crédits
Fourniture de services informatiques
Commerce de biens de consommation
Exploitation des services divers
Personnes privées avec le nom Renato Stalder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Renato Stalder
Numéro de publication: HR02-1006057034, Registre du commerce Lucerne, (100)
Axon Active Holding AG, in Luzern, CHE-114.401.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Marco, von Altbüron, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Roman, von Rüderswil, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005796554, Registre du commerce Zurich, (20)
Soreco Beteiligungen AG, in Schwerzenbach, CHE-380.964.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005673882, Registre du commerce Berne, (36)
QProve AG, in Oberbipp, CHE-100.233.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, S.0, Publ. 1991121).
Statutenänderung:
19.01.2023.
Firma neu:
Human Design Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Lebensberatung und Persönlichkeitsentwicklung, Durchführung von Seminaren, Vorträgen und Ausbildungen sowie Handel mit Produkten aller Art mit zweckdienlichem Inhalt. Die Gesellschaft kann Vertriebsrechte, Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, René, von Bonaduz, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schöber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz-Schöber, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].