Patrick Stämpfli
domicilié à Grenchen, de Wohlen bei Bern Mandats actifs: Wasserversorgung Wasseramt AG, EWD Connecté à: Peter Glutz, Michael Käsermann, Jürg Schärli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Stämpfli" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Stämpfli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Stämpfli" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Stämpfli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrick Stämpfli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrick Stämpfli
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Production et approvisionnement en électricité
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Production et approvisionnement en électricité
Personnes privées avec le nom Patrick Stämpfli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrick Stämpfli
Numéro de publication: HR02-1005551342, Registre du commerce Soleure, (241)
Wasserversorgung Wasseramt AG, in Derendingen, CHE-373.300.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Matthias, von Oberlangenegg, in Deitingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glutz, Peter, von Derendingen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Patrick, von Wohlen bei Bern, in Grenchen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005424852, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Bucheggberg-Landshut, Genossenschaft, in Bätterkinden, CHE-105.791.326, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Patrick, von Bolligen, in Gossliwil (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Daniel, von Schüpfen, in Büren zum Hof, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Samuel, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Christoph Simon, von Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Arni (BE), in Brügglen (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004919751, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Landshut, Genossenschaft, in Bätterkinden, CHE-105.791.326, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653479).
Statutenänderung:
17.06.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Bucheggberg, Genossenschaft, in Buchegg (CHE-105.744.982), gemäss Fusionsvertrag vom 06.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 11'866'888.79 und Fremdkapital von CHF 9'867'381.94 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Bucheggberg-Landshut, Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco Genossenschaft CHE-106.106.123 mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Weiterbildung der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmung über die Haftung/Nachschusspflicht der Genossenschafter ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Urs, von Buchegg, in Brügglen (Buchegg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Christoph, von Trub, in Bätterkinden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bigler, Peter, von Buchegg, in Tscheppach (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Hans Peter, von Rumendingen, in Utzenstorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König, Ulrich, von Deisswil bei Münchenbuchsee, in Limpach (Fraubrunnen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnider, Christian, von Lohn-Ammannsegg, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Patrick, von Bolligen, in Gossliwil (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Bernhard, von Lüterswil-Gächliwil, in Aetigkofen (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Daniel, von Selzach, in Selzach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.