Samuel Staehelin
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: Magnolia International AG, iart ag Connecté à: Nicolas Raphael Mosimann, Timothy James Brown, Christian Hartel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Samuel Staehelin" à jour.Vous suivez maintenant "Samuel Staehelin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Samuel Staehelin" à jour.Vous suivez maintenant "Samuel Staehelin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Samuel Staehelin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Samuel Staehelin
Fourniture de services informatiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Fourniture de services informatiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Samuel Staehelin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Samuel Staehelin
Numéro de publication: HR02-1005192109, Registre du commerce Lucerne, (100)
Die Rodtegg Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, in Luzern, CHE-106.324.424, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staehelin, Samuel, von Wattwil, in Reitnau, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Markus, von Luzern und Zell (LU), in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amgarten, Regula, von Lungern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Direktor;
Brühlmann, Thomas, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Direktor;
Stocker, Judith, von Emmen, in Adligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Direktor;
Stocker Odermatt, Christa, von Kriens, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Direktor.
Numéro de publication: HR02-1004642700, Registre du commerce Lucerne, (100)
Die Rodtegg Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, in Luzern, CHE-106.324.424, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigert, Rita, von Udligenswil, in Udligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staehelin, Samuel, von Wattwil, in Reitnau, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7202054, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
iart ag, in Basel, CH-270.3.013.500-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 7000212).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tegoro Solutions AG, in Basel (CH-270.3.013.585-4), gemäss Fusionsvertrag vom 27.02.2013 und Bilanz per 01.01.2013. Aktiven von CHF 598'690.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 296'261.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Valentin, von Ziefen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Staehelin, Samuel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Rohner, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spozio, Jeannine, von Oberhofen am Thunersee, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Oberhofen am Thunersee und , in Bern];
Rufener von Burg, Sabine, von Bern, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Nägelin, Barbara, von Mettmenstetten und Reigoldswil, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.