Ruth Stadelmann
domicilié à Kriens, de Escholzmatt-Marbach et Luzern Mandats actifs: Beat Stadelmann Architekturatelier GmbH Connecté à: Beat Stadelmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Stadelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Stadelmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Stadelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Stadelmann".
|
|
Ruth Stadelmann
domicilié à Thalwil, de Mörschwil Mandats actifs: Konrad-Basler-Stiftung Connecté à: Konrad Basler, Konrad Basler Jun. Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Stadelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Stadelmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Stadelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Stadelmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruth Stadelmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruth Stadelmann
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Ruth Stadelmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruth Stadelmann
Numéro de publication: HR02-1006054294, Registre du commerce Zurich, (20)
Konrad-Basler-Stiftung, in Egg, CHE-386.808.635, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser Treuhand AG (CHE-107.841.372), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Ruth, von Mörschwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3334265, Registre du commerce Lucerne, (100)
Beat Stadelmann Architekturatelier GmbH, in Luzern, CHE-109.692.189, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, Publ. 5151348).
Statutenänderung:
30.01.2017.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
obere Dattenbergstrasse 5, 6005 Luzern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Beat, von Escholzmatt-Marbach und Luzern, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: von Escholzmatt, in Luzern];
Stadelmann, Ruth, von Escholzmatt-Marbach und Luzern, in Kriens, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von Escholzmatt, in Luzern].
Registre du commerce Zurich, (20)
Dürsteler und Gemuseus Stiftung, in Thalwil , Stiftung (SHAB Nr.16 vom 24.1.1994 S.455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Eva, von Seedorf BE, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Ruth, von Mörschwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.