Hans Robert Spinnler
domicilié à Gais, de Basel Mandats actifs: Chronometrie Spinnler + Schweizer AG, Hans Spinnler AG Connecté à: Roger Schweizer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Robert Spinnler" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Robert Spinnler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Robert Spinnler" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Robert Spinnler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Robert Spinnler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Robert Spinnler
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Hans Robert Spinnler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Robert Spinnler
Numéro de publication: HR02-1006109308, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hans Spinnler AG, in Basel, CHE-107.302.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S.10, Publ. 5067446).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Hans Robert, von Basel, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numéro de publication: HR02-1004598706, Registre du commerce Berne, (36)
SHIMA Institut AG, in Thun, CHE-254.576.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Thomas, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinnler, Hans, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4382665, Registre du commerce Berne, (36)
SHIMA Institut AG, bisher in Zürich, CHE-254.576.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913051).
Statutenänderung:
17.07.2018.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Krankenhausstrasse 24, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Patrick, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöllig, Stefan, von Berg (SG), in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Thomas, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bircher, Regula Anna, von Aarau, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinnler, Hans, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.