Beatrice Renate Spieler
domicilié à Uetendorf, de Sigriswil Mandats actifs: Quintessenz AG, Corex AG Connecté à: Bernhard Pulfer, Bernhard Pulfer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrice Renate Spieler" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrice Renate Spieler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrice Renate Spieler" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrice Renate Spieler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beatrice Renate Spieler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beatrice Renate Spieler
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Beatrice Renate Spieler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beatrice Renate Spieler
Numéro de publication: HR02-1004775427, Registre du commerce Berne, (36)
Quintessenz AG, in Muri bei Bern, CHE-103.564.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, S.0, Publ. 1901459).
Statutenänderung:
28.11.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 28.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVITREU Baumgartner (CHE-112.224.742), in Gerzensee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Bernhard, von Rümligen, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Spieler, Beatrice Renate, von Sigriswil, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4166517, Registre du commerce Berne, (36)
Corex AG, in Muri bei Bern, CHE-103.074.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Thomas, von Ursenbach, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spieler, Beatrice Renate, von Sigriswil, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1901459, Registre du commerce Berne, (36)
Quintessenz AG, in Muri bei Bern, CHE-103.564.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707345).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Bernhard, von Rümligen, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Spieler, Beatrice Renate, von Sigriswil, in Uetendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.