Monika Maria Sieber
domicilié à Winterthur, de Widnau Mandats actifs: Büli Apotheke Parfumerie AG Connecté à: Sabrina Sieber, Laura Kim Sieber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Maria Sieber" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Maria Sieber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Maria Sieber" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Maria Sieber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Monika Maria Sieber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Monika Maria Sieber
Farmacia
Farmacia
Personnes privées avec le nom Monika Maria Sieber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Monika Maria Sieber
Numéro de publication: HR02-1004633220, Registre du commerce Zurich, (20)
Büli Apotheke Parfumerie AG, in Bülach, CHE-330.576.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, S.0, Publ. 1694659).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Monika Maria, von Widnau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sieber, Laura Kim, von Widnau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1590045, Registre du commerce Zurich, (20)
Büli Apotheke Parfumerie AG, in Bülach, CHE-330.576.542, Bahnhofstrasse 8, 8180 Bülach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Apotheke und Parfumerie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Büli Apotheke Parfumerie, Sieber u. Co. Bülach, in Bülach, gemäss Vertrag vom 26.05.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 1'097'586.08 und Passiven von CHF 320'962.05, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 676'624.03 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sieber, Monika Maria, von Widnau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4599782, Registre du commerce Zurich, (20)
Posity AG, in Winterthur, CH-020.3.913.991-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2007, S. 17, Publ. 4063016).
Statutenänderung:
17.07.2008.
Domizil neu:
Technikumstrasse 79, 8400 Winterthur.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Monika, von Widnau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielberger, Jürgen, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Direktor mit Einzelunterschrift];
Groff, Hans, von Winterthur, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baertschi, Markus, von Hasle bei Burgdorf, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.