Christian Sibold
domicilié à Arlesheim, de Allemagne Mandats actifs: ERNE AG Bauunternehmung Connecté à: Giuseppe Santagada, Erich Viktor Erne, Maximilian Nägele et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Sibold" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Sibold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Sibold" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Sibold".
|
|
Christian Sibold
domicilié à Arlesheim, de Interlaken Mandats actifs: WOHNBAUGENOSSENSCHAFT "UNTEREM DACH" Connecté à: Gerry Bosshard, Philip Douglas Staub-Magne, Christoph Huber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Sibold" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Sibold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Sibold" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Sibold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Sibold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Sibold
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Christian Sibold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Sibold
Numéro de publication: HR02-1005844766, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
WOHNBAUGENOSSENSCHAFT "UNTEREM DACH", in Arlesheim, CHE-103.629.910, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656519).
Statutenänderung:
13.06.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Oswald, von Arlesheim, in Arlesheim, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Valentin, von Arlesheim, in Arlesheim, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Boller, Hugo, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Gerry, von Bauma, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Philip, von Basel, in Reinach (BL), Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Christoph, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sibold, Christian, von Interlaken, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2816385, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Stamm Bau AG, in Arlesheim, CHE-105.902.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sibold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4369998, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stamm Bau AG, in Basel, CH-270.9.000.985-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2007, S. 6, Publ. 4122972).
mit Hauptsitz in:
Binningen (HR Liestal).
Firma Hauptsitz:
Stamm Bau AG (Stamm Bau SA) (Stamm Bau Ltd) (CH-270.3.003.271-0).
Statuten Hauptsitz:
[gestrichen: Statuten Hauptsitz: 07.12.1998] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 25.09.2006].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 16.12.1998].
Zweck Hauptsitz:
[gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Marino, von Vals, in Witterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hermann, Rolf, von Fläsch, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jud, Robert, französischer Staatsangehöriger, in Kappelen (F), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneiter, Hans, von Schwendibach, in Hofstetten SO, mit Kollektivprokura zu zweien;
Didio, Fred, von Basel, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mangold, Anton, von Hemmiken, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmeisser, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Theodor, von Pratteln, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganter, Michael Alfons, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lovato, Valerio, von Mesocco, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sibold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waller, Marcel, von Pfaffnau, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Affolter, Rolf, von Grossaffoltern, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüdin, Thomas, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kümin, René, von Freienbach, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaar, Patrick, von Meltingen, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumann, Mario, von Schafisheim, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heeg, Robert, von Erlinsbach AG, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider-Kenel, Elsbeth, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.