Kay Sialm
domicilié à Watt, de Disentis/Mustér Mandats actifs: Pronouvo AG, KS Bauberatungen GmbH et plus Connecté à: Peter Hartmann, Georg Martin, Willi Buser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kay Sialm" à jour.Vous suivez maintenant "Kay Sialm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kay Sialm" à jour.Vous suivez maintenant "Kay Sialm".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kay Sialm
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kay Sialm
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Kay Sialm
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kay Sialm
Numéro de publication: HR02-1005381759, Registre du commerce Zurich, (20)
JORDAHL H-BAU AG, in Eglisau, CHE-107.924.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057211).
Statutenänderung:
11.01.2022.
Firma neu:
PohlCon AG (Schweiz).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pantelmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sialm, Kay, von Disentis/Mustér, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Indlekofer, Luzia, deutsche Staatsangehörige, in Klettgau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giesenbauer, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Michendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möller, Dan, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005361731, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wedatronic AG, in Sargans, CHE-106.841.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, S.0, Publ. 3631079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sialm, Kay, von Disentis/Mustér, in Watt (Regensdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
EBERLE & PARTNER TREUHAND UND REVISION AG (CH-320.3.050.237-1), in Mels, Revisionsstelle;
Good, René, von Mels, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle;
John, Fernando, von Mels, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005002613, Registre du commerce Glaris
Kurt Stocker und Partner AG, in Glarus Süd, CHE-349.810.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, S.0, Publ. 6495508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Kurt Max, von Jenins, in Moskau (RU), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sialm, Kay, von Disentis/Mustér, in Watt (Regensdorf), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].