Vezir Selimi
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: H. Selimi AG Armierungen Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vezir Selimi" à jour.Vous suivez maintenant "Vezir Selimi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vezir Selimi" à jour.Vous suivez maintenant "Vezir Selimi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vezir Selimi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vezir Selimi
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Vezir Selimi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vezir Selimi
Numéro de publication: 3915823, Registre du commerce Zurich, (20)
H. Selimi AG Armierungen, in Zürich, CHE-385.637.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selimi, Besir, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selimi, Vezir, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3209217, Registre du commerce Zurich, (20)
H. Selimi AG Armierungen, in Zürich, CHE-385.637.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selimi, Vezir, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6408422, Registre du commerce Zurich, (20)
H. Selimi AG Armierungen, in Zürich, CH-020.3.037.215-9, c/o Hakit Selimi, Röntgenstrasse 30, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.10.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Armierungs- und Eisenlegerarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens H. Selimi, in Zürich (CH-020.1.051.970-3), gemäss Vertrag vom 28.10.2011 und Übernahmebilanz per 30.09.2011 mit Aktiven von CHF 465'004.05 und Passiven von CHF 74'386.05, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1000.00 ausgegeben und CHF 290'618.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Selimi, Hakit, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Selimi, Vezir, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Selimi, Nezir, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Selimi, Besir, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro René Steimer (CH-020.1.918.547-4), in Stäfa, Revisionsstelle.