Andrea Seifert
domicilié à Solothurn, de Sevelen Mandats actifs: Yves Volken, Drehteile und Baugruppen Connecté à: Yves Volken Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Seifert" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Seifert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Seifert" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Seifert".
|
|
Andrea Seifert
domicilié à Trimmis, de Trimmis Mandats actifs: Pensionskasse Graubünden Connecté à: Claudia Bamert, Patricia Deflorin, Martin Bühler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Seifert" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Seifert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Seifert" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Seifert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Seifert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Seifert
Serrurerie, forge et atelier
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Serrurerie, forge et atelier
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Andrea Seifert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Seifert
Numéro de publication: HR02-1005931251, Registre du commerce Zurich, (20)
José Opita Café GmbH, in Wallisellen, CHE-371.730.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389591).
Statutenänderung:
28.11.2023. 03.01.2024.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Solistrasse 10, 8180 Bülach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Nataly, kolumbianische Staatsangehörige, in Bülach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wallisellen];
Seifert, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wallisellen].
Numéro de publication: HR01-1005389591, Registre du commerce Zurich, (20)
José Opita Café GmbH, in Wallisellen, CHE-371.730.792, Zwicky-Strasse 36, 8304 Wallisellen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2021. 20.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, die Verarbeitung und den Vertrieb von Kaffee und zugehörigen Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 22.11.2021 Rohkaffee, eine Kaffeemaschine und einen Computer, wofür 154 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seifert, Nataly, kolumbianische Staatsangehörige, in Wallisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Seifert, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005360346, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Seifert Business Printing GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-112.408.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S.13, Publ. 4778588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seifert, Elisabeth, von Sevelen, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Andreas, von Sevelen, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 80'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 80'000.00].