David Segmüller
domicilié à Frauenfeld, de Altstätten Mandats actifs: Segmüller AG Connecté à: Amporn Segmüller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Segmüller" à jour.Vous suivez maintenant "David Segmüller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Segmüller" à jour.Vous suivez maintenant "David Segmüller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Segmüller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Segmüller
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
Personnes privées avec le nom David Segmüller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Segmüller
Numéro de publication: HR02-1005457710, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Segmüller AG, in Frauenfeld, CHE-102.701.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323255).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Amporn, thailändische Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5856586, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Segmüller AG, in Frauenfeld, CH-440.3.009.169-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S. 12, Publ. 3521700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller, Hans, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, Michael, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Segmüller, Christoph, von Altstätten, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Segmüller AG, in Oberwil, Schönenhofstrasse 14, 8500 Oberwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.1997.
Zweck:
Herstellung von sowie Handel mit Hochleistungs-Spritzgussformen für thermoplastische Kunststoffe, Vorrichtungen, Präzisionsteile und Kunststoffartikel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Hans Segmüller, in Oberwil, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 und Sacheinlagevertrag vom 18.04.1997 mit Aktiven von Fr.1707277.24 und Passiven von Fr.1143040.81, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.464236.43 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebenen Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Segmüller, Hans, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Segmüller, Christoph, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Segmüller, Michael, von Altstätten, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, OBT Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.