Jean-Marc Sciboz
domicilié à Guschelmuth, de Treyvaux Mandats actifs: Nissen AG, Feldschützengesellschaft Cordast-Guschelmuth Connecté à: Jan-Christian Vogt, Fabian Rotzetter, Ernst Rindlisbacher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Marc Sciboz" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Marc Sciboz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Marc Sciboz" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Marc Sciboz".
|
|
Jean-Marc Sciboz
domicilié à Arconciel, de Treyvaux Mandats actifs: alisys SA Connecté à: Sébastien André Jaquier, Joël Joseph Jaquier, Jérôme Nicolet Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Marc Sciboz" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Marc Sciboz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Marc Sciboz" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Marc Sciboz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jean-Marc Sciboz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jean-Marc Sciboz
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Services sportifs
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Services sportifs
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Personnes privées avec le nom Jean-Marc Sciboz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jean-Marc Sciboz
Numéro de publication: 5750726, Registre du commerce Berne, (36)
Nissen AG, in Bern, CH-035.3.036.573-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 4, Publ. 4286228).
Statutenänderung:
24.06.2010. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduria, in Bern, Revisionsstelle;
Riesen, Markus, von Wahlern, in Diemerswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sciboz, Jean-Marc, von Treyvaux, in Guschelmuth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Tauffenbach, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mildstedt (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3588306, Registre du commerce Grisons, (350)
Heineken Switzerland AG, in Chur, CH-350.3.000.684-5, Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bieren sowie Getränken und Lebensmitteln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2006, S. 7, Publ. 3474286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vieli, Werner, von Vals, in Felsberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sciboz, Jean-Marc, von Treyvaux, in Courtaman, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lieb, Daniel, von Bülach, in Winkel bei Bülach (Winkel), mit Kollektivprokura zu zweien;
Waeber, Roger, von Schmitten GR, in Jouxtens-Mézery, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bracher, Hans-Ulrich, von Rüegsau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koller, Werner, von Appenzell, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Nicole, von Lengnau AG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu dreien.
Registre du commerce Grisons, (350)
Heineken Switzerland AG, in C h u r , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3567).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Bernward, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Hosang, Willem C. A., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Schneider, Anton, von Winterthur, in Niederneunforn, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sciboz, Jean-Marc, von Treyvaux, in Courtaman, mit Kollektivprokura zu zweien.