Robert Schybig
domicilié à Immensee, de Arth Mandats actifs: Schlumpfenhof AG, Traconi AG et plus Connecté à: Kaspar Bühler-Annen, Paul Gisler, Josef Schmidiger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert Schybig" à jour.Vous suivez maintenant "Robert Schybig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert Schybig" à jour.Vous suivez maintenant "Robert Schybig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Robert Schybig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Robert Schybig
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Robert Schybig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Robert Schybig
Numéro de publication: 4360769, Registre du commerce Argovie, (400)
Arena Wydehof AG, in Birr, CHE-102.729.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705806).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schybig, Robert, von Arth, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Audvisa Revisions AG (CHE-194.162.030), in Risch, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3039255, Registre du commerce Lucerne, (100)
HP Immo Contract AG, in Sursee, CHE-110.275.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, Publ. 5044232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrler, Willy, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schybig, Robert, von Arth, in Küssnacht (SZ), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, André, von Schenkon und Sursee, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2204275, Registre du commerce Schwyz, (130)
Schybig Gastro-Service AG, in Küssnacht SZ, CHE-105.034.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 17, Publ. 5614820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schybig, Robert, von Arth, in Immensee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Johann August, genannt Hans, von Buttwil und Rapperswil-Jona, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berlinger, Robert John, von Oberuzwil, in Jonen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mini, Marco, von Zug, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leemann, Roger, von Kloten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zorzi, Michele, von Sorengo, in Cadro, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Guido, von Sattel, in Sattel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.