Nicole Schweizer Ingold
domicilié à Illnau, de Zürich Mandats actifs: Schweizer Manser GmbH für Kommunikation Connecté à: Corinne Manser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Schweizer Ingold" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Schweizer Ingold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nicole Schweizer Ingold" à jour.Vous suivez maintenant "Nicole Schweizer Ingold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nicole Schweizer Ingold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nicole Schweizer Ingold
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Nicole Schweizer Ingold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nicole Schweizer Ingold
Numéro de publication: 5231776, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ch-er GmbH, in Gommiswald, CH-320.4.045.862-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.1999, S. 1072).
Statutenänderung:
20.05.2009.
Domizil neu:
Rietwiesstrasse 64, 8737 Gommiswald.
Zweck neu:
Handel mit Artikeln aller Art, Ausübung allgemeiner Architekturarbeiten, Beratung bei Wohn- und Baufragen, Grafikarbeiten sowie Kommunikationsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer Ingold, Nicole, von Ebnat-Kappel, Zürich und Inkwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Gommiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 4770348, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schweizer Manser GmbH für Kommunikation, in St. Gallen, CH-320.4.057.087-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2005, S. 11, Publ. 2782670).
Statutenänderung:
2.12.2008.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer Ingold, Nicole, von Zürich, in Illnau (Illnau-Effretikon), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 5'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Manser, Corinne, von Appenzell, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 2782670, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schweizer Manser GmbH für Kommunikation, in St. Gallen, CH-320.4.057.087-9, Burgstrasse 91C, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.04.2005.
Zweck:
Beratung von Unternehmen im Bereich Markenführung, Marketing und Kommunikation;
Planung und Erstellung von Marketing- und Kommunikationsstrategien sowie Konzepten;
Realisierung von Marketing- und Kommunikationskonzepten jeglicher Art;
Erfolgskontrolle von umgesetzten Marketing- und Kommunikationsaktivitäten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In - und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Manser, Corinne, von Appenzell, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schweizer Ingold, Nicole, von Zürich, in Illnau (Illnau-Effretikon), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.