Brigitte Schwarz
domicilié à Aeschi, de Langnau im Emmental Mandats actifs: Regiobank Solothurn AG Connecté à: Wilfredo Riechsteiner, Jessica Linder, Martina Lanz-Stuber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitte Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitte Schwarz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitte Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitte Schwarz".
|
|
Brigitte Schwarz
domicilié à Frauenfeld, de Uesslingen-Buch Mandats actifs: SIGG Switzerland Bottles AG Connecté à: Zifu Wu, Jianwen Zhang, Daniel Villiger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitte Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitte Schwarz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Brigitte Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Brigitte Schwarz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Brigitte Schwarz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Brigitte Schwarz
Exploitation des banques et instituts de crédits
Production du produits métalliques
Exploitation des banques et instituts de crédits
Production du produits métalliques
Personnes privées avec le nom Brigitte Schwarz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Brigitte Schwarz
Numéro de publication: HR02-1005061169, Registre du commerce Soleure, (241)
Regiobank Solothurn AG, in Solothurn, CHE-105.919.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saner, Andrea, von Zuchwil und Beinwil SO, in Riedholz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegenthaler, Sibylle, von Deitingen, in Deitingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spahr, Jürg, von Lengnau (BE), in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Reto, von Farnern, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schwarz, Brigitte, von Langnau im Emmental, in Aeschi (SO), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Studer, Peter, von Ersigen, in Egerkingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ammann, Joel, von Roggwil (BE), in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Harnickell-Mörikofer, Katharina, von Basel, in Rüttenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer Uyandik, Evelyn, von Aarburg, in Bellach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Monika, von Honau, in Kirchberg (BE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Michel, René, von Unterseen, in Unterseen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3155199, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SIGG Switzerland AG, in Frauenfeld, CHE-101.340.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244789).
Statutenänderung:
23.03.2016.
Firma neu:
European Bottles AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(European Bottles SA en liquidation) (European Bottles LTD in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.03.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Brigitte, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Jellinghaus, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Dübendorf), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Ludewig, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Arzier (Arzier-Le Muids), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuente Aguirre, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Reto, von Walenstadt, in Steinhausen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2776641, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SIGG Switzerland Bottles AG, in Frauenfeld, CHE-409.683.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2674979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parmentier, Peter André Julia, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludewig, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Arzier (Arzier-Le Muids), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Sun, Tao, von Zürich, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuente Aguirre, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Brigitte, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.